Hanes ariannol STEPPING STONES COMMUNITY ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1145346
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £123.07k £198.50k £227.89k £236.33k £398.50k
Cyfanswm gwariant £114.84k £180.07k £185.37k £197.82k £387.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £44.65k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £83.07k £155.59k £53.30k £137.46k £381.93k