Hanes ariannol CYCLOPARK
Rhif yr elusen: 1144915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £888.23k | £1.05m | £753.78k | £1.09m | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £986.88k | £957.48k | £690.47k | £993.79k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £125.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £125.00k | £3.16k | £125.00k | £125.00k | £125.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.07k | £39.49k | £232.91k | £66.78k | £80.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £143.81k | £171.66k | £50.52k | £198.64k | £201.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £733.30k | £834.69k | £469.69k | £800.33k | £804.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49 | £441 | £668 | £21.97k | £22.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £38.16k | £228.14k | £56.71k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £865.66k | £698.84k | £627.27k | £846.19k | £948.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £121.22k | £123.88k | £63.20k | £147.60k | £154.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £18.89k | £22.81k | £17.85k | £8.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £134.76k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.