ymddiriedolwyr THE CHERITH TRUST
Rhif yr elusen: 1147262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Timothy Cole | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Lydia Christine Field | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
David Kenneth Mansell | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|||||
Thomas James Hayward | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|||||
Neil Sheldon | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|||||
MR Ben Sheldon | Ymddiriedolwr | 26 February 2016 |
|
|||||
PAUL ERNEST HICKMAN | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
|||||
MARCUS JAMES MARTIN | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
|||||
PAUL SIMEON STONELAKE | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.