The British Society of Master Glass Painters Charitable Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Publication of the annual journal and quarterly newsletters, maintenance of the library, organisation of the annual conference and quarterly programme of lectures and walks.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
- THE BSMGP TRUST (Enw gwaith)
- STAINED GLASS ARTS TRUST (Enw blaenorol)
- THE BRITISH SOCIETY OF MASTER GLASS PAINTERS' CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Edgworth Benyon Hon FMGP | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
MARTIN LEWIS HARRISON HON FMGP | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
PETER DANIEL CORMACK Hon FMGP | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Mark Paul Bambrough FMGP | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Rachel Margaret Mulligan | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|||||
MRS SUE SHAUGHNESSY | Ymddiriedolwr | 20 December 2011 |
|
|
||||
ANDREW PHILLIP TAYLOR BA, FMGP | Ymddiriedolwr | 20 December 2011 |
|
|
||||
STEPHEN BARRY CLARE ACR FMGP | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
||||
MRS CHRIS WYARD | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.49k | £31.87k | £45.32k | £42.73k | £55.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.75k | £39.99k | £39.22k | £53.32k | £51.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14/12/2011 AS AMENDED ON 23 JUN 2017 as amended on 28 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE HISTORY, ART, PRODUCTION AND CONSERVATION OF STAINED, PAINTED, ETCHED, FUSED, ENGRAVED, STRUCTURAL, ARCHITECTURAL AND ALL OTHER FORMS OF GLASS BY CONDUCTING RESEARCH, LECTURES, SEMINARS, CONFERENCES , EXHIBITIONS, VISITS AND ANY OTHER MEANS OF EXCHANGING INFORMATION BY: (A) THE PUBLISHING OF SPECIALIST JOURNALS, NEWSLETTERS AND OTHER RELATED PUBLICATIONS AND THE MAINTENANCE OF A LIBRARY; (B THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS AND GRANTS, AND ANY OTHER FORM OF EDUCATIONAL PROVISION OR SUPPORT, TO ENABLE INDIVIDUALS WHO WOULD NOT OTHERWISE BE ABLE TO DO SO, TO UNDERTAKE A COURSE OF STUDY; AND (C) THE SUPPORT OF TRAINING PROGRAMMES, INCLUDING APPRENTICESHIPS, IN THE ART AND CRAFT OF GLASS (WHETHER IN FORMAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OR ELSEWHERE).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
P O BOX 15
MINEHEAD
SOMERSET
TA24 8ZX
- Ffôn:
- 01643862807
- E-bost:
- SECRETARY@BSMGP.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window