Hanes ariannol ANIMAL RESCUE CYMRU
Rhif yr elusen: 1146676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (296 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/12/2018 | 01/12/2019 | 01/12/2020 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.99k | £42.59k | £23.04k | £22.86k | £28.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.28k | £41.37k | £33.77k | £25.38k | £35.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.