FILIPINO WOMEN'S ASSOCIATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide scholarship to indigent youth and support a school programme in the Philippines. In the UK charitable projects include support victims of domestic violence, support services for senior citizens of FWA-UK and the community. General Meeting in May, Annual General Meeting in September, fundraising activities include annual food festival, annual dinner dance in June.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
- Surrey
- Swydd Gaergrawnt
- Llundain Fwyaf
- Philipinas
Llywodraethu
- 25 Mai 2012: Cofrestrwyd
- FWA-UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLEY LAROCHE | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Amor Bayudan | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Velly Cattermole | Ymddiriedolwr | 17 September 2023 |
|
|
||||
Rebecca Cabatic | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Celerina Grosser | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Ira Lehmann | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Crystal Dias | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.31k | £3.80k | £11.19k | £21.44k | £13.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.58k | £11.49k | £17.24k | £5.90k | £21.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 09 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 18 Chwefror 2022 | 232 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | 06 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/09/2011 AS AMENDED ON 13/05/2012 AS AMENDED ON 13 MAY 2018 AS AMENDED ON 19 MAY 2019
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN IN THE PHILIPPINES BY THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS AND BY SUCH OTHER MEANS AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE. 2) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING IN THE PHILIPPINES BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS AND IN PARTICULAR, WOMEN, TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. 3) TO RELIEVE THE NEEDS OF RECENT FILIPINO ARRIVALS TO THE UK FOR WHOM ENGLISH IS NOT THEIR FIRST LANGUAGE BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE WHO ARE EXPERIENCING DOMESTIC ABUSE, POVERTY OR SOCIAL ISOLATION.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dias Solicitors
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
LONDON
EC1N 2SW
- Ffôn:
- 07928368400
- E-bost:
- contact@fwa-uk.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window