Ymddiriedolwyr THE B17 STEAM LOCOMOTIVE TRUST
Rhif yr elusen: 1144738

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN EDWARD HALL | Cadeirydd | 22 November 2011 |
|
|
||||
Dr Nicholas Jeremy John Illingworth | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Alan Michael Warren | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
John Herbert Pearson | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Peter Wright | Ymddiriedolwr | 06 August 2016 |
|
|
||||
HENRY ARTHUR MULLENS FCA | Ymddiriedolwr | 22 November 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.