Hanes ariannol CLIFTON WOMEN'S INSTITUTE (2008)

Rhif yr elusen: 1145300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.80k £1.28k £2.04k £2.88k £3.26k
Cyfanswm gwariant £1.66k £1.71k £2.33k £2.76k £3.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A