THE SANT ZORA SINGH LOPON CHARITABLE TRUST (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity will focus on providing financial support for the charitable activities of the Sant Zora Singh Lopon Charitable trust (the 'Indian Charity') a well established charitable organisation operating in the Punjab, India,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wolverhampton
- India
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandeep Kaur Dhaliwal | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Raviinder Singh Dhaliwal | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Jasvinder Kaur Sidhu | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Jagdev Singh | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Amarpal Kaur | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Bhagirath Singh Lopon | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
Sant Jagjit Singh Lopon | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
MR KARNI SINGH | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|
||||
Dr KARMJIT SINGH GREWAL | Ymddiriedolwr | 29 October 2011 |
|
|
||||
PERMINDER SINGH JOHAL | Ymddiriedolwr | 29 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.59k | £140.99k | £114.68k | £111.38k | £122.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.99k | £56.59k | £74.26k | £95.31k | £122.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/03/2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: (A)THE ADVANCEMENT OF THE SIKH RELIGION; (B)THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY; (C)THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE; (D)THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; (E)THE PROMOTION OF RELIGIOUS AND RACIAL HARMONY AND EQUALITY AND DIVERSITY; AND (F)THE ADVANCEMENT OF HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
95 Woden Road
Wolverhampton
WV10 0BB
- Ffôn:
- 07747562901
- E-bost:
- PJ@AVTARCONSTRUCTION.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window