Hanes ariannol XTEND GLOBAL
Rhif yr elusen: 1144658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £1.31m | £1.27m | £1.46m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.30m | £1.16m | £1.23m | £1.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.23m | £1.26m | £1.18m | £1.23m | £1.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £90.66k | £48.96k | £40.93k | £13.15k | £11.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.78k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £909 | £1.22k | £43.86k | £185.93k | £460 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £31.31k | £45.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.13m | £1.03m | £1.17m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £116.67k | £166.64k | £127.24k | £54.32k | £85.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.58k | £0 | £38.74k | £35.15k | £40.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £267 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.