CROWN OF GLORY MINISTRIES (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are Christian based multinational church that teaches and practices the truth of the Gospel as obtaining in both the new and old testament. We engage in the fundamental teachings of equality of all races before God and the charge to extend love, forgiveness and selflessness in human living. We do this by fellowshiping, cultural and biblical celebrations of key festivals, training members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- COG (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munetsi Mandere | Cadeirydd | 25 October 2011 |
|
|
||||
IDDO MPOFU | Ymddiriedolwr | 16 March 2012 |
|
|
||||
DORCAS NDLOVU | Ymddiriedolwr | 16 March 2012 |
|
|
||||
PETER MASUKU Van Driver | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||
PHILLIP NKOMAZANA CARER | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||
LISTER NYATHI MASUKU | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||
CLARA NDLOVU | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||
EVA MANHANDO MANDERE Nurse | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.40k | £3.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.77k | £4.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 199 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 199 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 565 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 565 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 930 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 930 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1295 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1295 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1660 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1660 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 OCT 2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH (IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS) IN SUCH WAYS AND IN ALL THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE PASTORAL COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; TO ASSIST THE SICK AND CHURCH MEMBERS AND COMMUNITY MEMBERS IN FINANCIAL HARDSHIPS AS DEEMED FIT BY PASTORAL COUNCIL; TO PROMOTE AND ENCOURAGE GOOD HEALTH STANDARDS BY PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF CONSELLING AND SUPPORT IN ALL THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE PASTORAL COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT AND; TO ADVANCE EDUCATION TO THE COMMUNITY IN SUCH A WAY AND IN ALL PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE PASTORAL COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY SEE FIT;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
224 LINDFIELD ROAD
NOTTINGHAM
NG8 6HR
- Ffôn:
- 01159987479
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window