IMAM MAHDI (A.S) ASSOCIATION- WOLVERHAMPTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates in wolvehamton and the surrounding areas.It works to help the Afghani Shia muslims in wolverhamton and surrounding areas. We hold community mettings for special events and respond to the basic needs of the Afghani Shia Muslims in this area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 03 Mai 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasin Rahimi | Cadeirydd | 08 April 2025 |
|
|
||||
Arif ahmadi | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Mohammad Fahim | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Wahed Nazari | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.56k | £10.80k | £11.76k | £12.50k | £17.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £820 | £2.55k | £10.50k | £4.20k | £18.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2021 | 14 Chwefror 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2020 | 17 Mawrth 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 OCT 2011 AS AMENDED ON 05/04/2012
Gwrthrychau elusennol
3.1.1 TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROMOTING THE TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM, PROVISION OF FACILITIES FOR WORSHIP AND RELIGIOUS CEREMONIES AND PROVISION OF SERVICES FOR ISLAMIC EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE SHIA SCHOOL OF THOUGHT; 3.1.2 TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE GOOD HEALTH AMONG PEOPLE IN NEED, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OF,EDUCATION, PRACTICAL ADVICE AND COUNSELING, INCLUDING THE PROVISION OF SPORTING ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE SAID PERSONS; 3.1.3 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 3.1.4 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OF TRAINING, SUPPLEMENTARY CLASSES, LANGUAGE CLASSES AND ANY SUCH ACTIVITIES AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE FROM TIME TO TIME; 3.1.5 TO PROMOTE RACIAL AND RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL AND FAITH GROUPS, IN WAYS THAT CREATES TRUST, UNITY AND PEACE BETWEEN THEM;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Former Council office
Imam Mahdi (A.S) Association
Lea Road
WOLVERHAMPTON
WV3 0LU
- Ffôn:
- 07365459689
- E-bost:
- IMAWOLVES@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window