NAMAL COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefit of the people in Pakistan through : (1) The advancement of education, training and skills; (2) By supporting students (who have limited means of support) using scholarships which are merit / needs based. (3) Namal college aims to promote equal opportunities for students irrespective of gender (4) provide undergraduate prog with technical / practical skills
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Pakistan
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
- NAMAL KNOWLEDGE CITY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arshad Javed | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|||||||
TAHER NAWAZ MBA, FCA | Ymddiriedolwr | 02 December 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £632.30k | £56.96k | £122.00k | £23.78k | £34.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.31k | £600.26k | £38.24k | £110.79k | £168 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £632.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £310 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2023 | 261 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Mawrth 2022 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Mawrth 2022 | 151 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Mawrth 2022 | 516 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Mawrth 2022 | 516 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 DEC 2011
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING AND SKILLS IN PAKISTAN FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROVIDING SUPPORT TO NAMAL COLLEGE AS A HIGH QUALITY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AND PROVIDING ASSISTANCE TO STUDENTS ATTENDING THE COLLEGE, WITH A FOCUS ON THOSE WHO ARE SOCIALLY OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED 2. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN PAKISTAN BY ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES AND SUPPORT FOR YOUNG PEOPLE IN PAKISTAN WHO ARE SOCIALLY OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
T Nawaz & Co
Cambridge House
66 Little Horton Lane
BRADFORD
BD5 0HU
- Ffôn:
- 01274786111
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window