Ymddiriedolwyr SARAH'S RURAL LIBRARY FUND
Rhif yr elusen: 1144970

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN HEERY | Cadeirydd | 07 November 2011 |
|
|
||||
Trudy Brannan | Ymddiriedolwr | 17 April 2022 |
|
|
||||
Rosanna England | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
Teresa Hardy | Ymddiriedolwr | 16 April 2017 |
|
|
||||
Rachel Hardy | Ymddiriedolwr | 06 October 2013 |
|
|
||||
JACK PORTEOUS | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
|
||||
Daniel Heery | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||
MARY HEERY | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||
MATTHEW HARDY | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||
Deb Porteous | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.