Hanes ariannol DRAMA EXPRESSIONS FOR CHILDREN

Rhif yr elusen: 1145805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £228.43k £264.70k £251.94k £304.94k £276.13k
Cyfanswm gwariant £236.81k £260.49k £260.63k £312.29k £271.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A