Hanes ariannol THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD HOPE CENTRE

Rhif yr elusen: 1144615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80.02k £76.68k £466.95k £400.07k £142.71k
Cyfanswm gwariant £74.32k £82.75k £79.20k £215.44k £157.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A