Hanes ariannol CAERSALEM BAPTIST CHURCH, ST MELLONS

Rhif yr elusen: 1145492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £141.51k £141.51k £148.11k £150.53k £134.43k
Cyfanswm gwariant £127.64k £127.64k £119.59k £101.48k £115.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A