ymddiriedolwyr THE FEDERATION OF DISABILITY SPORT WALES LIMITED
Rhif yr elusen: 1144663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth John Thomas | Cadeirydd | 02 July 2019 |
|
|
||||
David Jenkins | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Anita Kumari Sharma | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
David Gwynne Griffiths | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
Joanna Hardman | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
Ian Michael Stone | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
||||
NEIL ASHBRIDGE | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.