GEARSTONES LODGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides accommodation/residential facilities for groups of people visiting the Yorkshire dales for recreational/educational purposes e.g. scouts, schools, family groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Kirklees
Llywodraethu
- 23 Mai 1973: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Armitage | Cadeirydd | 28 March 2022 |
|
|
||||
Daniel James Harkin | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Matthew Allatt | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Daniel Goodall | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Paul Burnett | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Graham Burrows | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Deborah Cook | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
TIMOTHY NAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEVIN MCCONNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIV SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IRENE ALLATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.53k | £5.33k | £18.41k | £35.39k | £43.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.32k | £12.70k | £14.39k | £22.82k | £25.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2ND JUNE 1972 AS AMENDED BY SCHEME SEALED 29TH JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
THE TRUST PROPERTY SHALL BE HELD UPON TRUST FOR THE USE OF MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE, PREFERENCE BEING GIVEN TO CHILDREN FROM TIME TO TIME ATTENDING ANY SCHOOL AND ANY VOLUNTARY YOUTH ORGANISATIONS SITUATE WITHIN THE AREA OF THE FORMER URBAN DISTRICT OF MIRFIELD, TO PROMOTE THE BENEFIT OF SUCH PERSONS WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR POLITICAL, RELIGIOUS OF OTHER OPINIONS BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCUAPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITONS OF LIFE FOR SUCH PERSONS.
Maes buddion
MIRFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 Crowlees Close
MIRFIELD
West Yorkshire
WF14 9JT
- Ffôn:
- 01924 480306
- E-bost:
- kmcconnell54@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window