JUBILEE SOCIETY OF MONGOLIA

Rhif yr elusen: 1144926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Prevention or relief of poverty in Mongolia: Providing food, fuel, education and training in healthcare projects and occasional grants. Providing employment for Mongolian workers within the poor districts surrounding Ulaanbaatar. The work is primarily but not exclusively among children. Most of the work is carried out through a Mongolian NGO where the workers are known and visited by the trustees.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 13 June 2024

Cyfanswm incwm: £22,124
Cyfanswm gwariant: £38,554

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham
  • Mongolia

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • JSM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
KEELY ALEXIS HAMMOND Cadeirydd 06 December 2011
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FLACKWELL HEATH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev James Richard Dwyer Ymddiriedolwr 30 January 2023
Dim ar gofnod
MICHAEL GEORGE DEEGAN Ymddiriedolwr 18 January 2012
VILAJETI CHRISTIAN MINISTRIES
Derbyniwyd: Ar amser
MRS JUDY DEEGAN Ymddiriedolwr 06 December 2011
VILAJETI CHRISTIAN MINISTRIES
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTINE COOLEY Ymddiriedolwr 06 December 2011
Dim ar gofnod
JAMES BRENDAN BUCKLEY BSC ACMA Ymddiriedolwr 06 December 2011
Dim ar gofnod
Susan Elisabeth Simpson Ymddiriedolwr 06 December 2011
CARRINGTON JUNIOR SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FLACKWELL HEATH
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP TYNDALE SIMPSON Ymddiriedolwr 06 December 2011
Dim ar gofnod
LYNETTE ELIZABETH RIMMER Ymddiriedolwr 06 December 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 13/06/2020 13/06/2021 13/06/2022 13/06/2023 13/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.80k £40.46k £30.95k £22.49k £22.12k
Cyfanswm gwariant £25.14k £41.47k £40.10k £30.13k £38.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 13 Mehefin 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 13 Mehefin 2023 15 Gorffennaf 2024 93 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 13 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 13 Mehefin 2022 11 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mehefin 2022 11 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 13 Mehefin 2021 04 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mehefin 2021 04 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 13 Mehefin 2020 23 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mehefin 2020 23 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 CHAPEL ROAD
FLACKWELL HEATH
HIGH WYCOMBE
HP10 9AA
Ffôn:
01628533004
Gwefan:

jubileesocietyofmongolia.org