THE SAGA CHARITABLE FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
'The umbrella for all of Saga's charitable activities. The Foundation can raise funds for the Saga Charitable Trust, which helps underprivileged communities in developing countries, and the Respite for Carers Charitable Trust providing breaks for unpaid carers aged over 50 living in the UK. In addition it can commission research into lives of the over 50s'
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Mai 2012: Cofrestrwyd
- 27 Chwefror 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | |
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2016 | 23 Ionawr 2017 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2015 | 28 Medi 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2014 | 10 Medi 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27/04/2012
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ISSUES RELATING TO PEOPLE OVER 50 AND THEIR FAMILIES AND CARERS AND TO PROMOTE RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL ASPECTS OF THAT SUBJECT AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS. 2) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window