RENEWAL NORTH WEST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Renewal North West is a Christian charity set up to help the long term unemployed break down barriers that stop them from gaining employment such as addiction, homelessness, lack of education and opportunity. We provide work experience and skills development as well as accommodation enabling people to rebuild their lives. We also provide low cost household items to those who need them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Cyfanswm incwm:
£999,271
Roddion a chymynroddion | £160.82k | |
Weithgareddau elusennol | £114.69k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £723.75k | |
Buddsoddiadau | £8 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£820,735
Codi arian | £728.63k | |
Weithgareddau elusennol | £92.11k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £728.63k | |
Gwariant elusennol | £92.11k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £178.54k |
Pobl
28 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
83 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Stockport
- Swydd Derby
- Swydd Gaerhirfryn
- Tameside
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHOLL STUART GORDON | Cadeirydd | 29 November 2011 |
|
|||||
Sharon Rebekah Durrant | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Craig Ross Maffey | Ymddiriedolwr | 30 December 2014 |
|
|
||||
DERRETT JAMES WATTS | Ymddiriedolwr | 30 December 2014 |
|
|||||
Andrew Paul Dutton | Ymddiriedolwr | 30 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £303.56k | £456.91k | £583.39k | £802.20k | £999.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.67k | £349.63k | £392.49k | £705.95k | £820.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £121.97k | £69.29k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £266.94k | £245.33k | £160.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £269.45k | £455.94k | £723.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £46.60k | £100.83k | £114.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £405 | £107 | £8 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £38.21k | £78.48k | £92.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £354.28k | £627.47k | £728.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.20k | £1.20k | £1.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £423.11k | £515.01k | £849.16k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £282.15k | £300.04k | £348.95k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £8.82k | £22.36k | £226.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | On Time | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | On Time | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | On Time | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | On Time | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | On Time | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | On Time | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Hydref 2020 | On Time | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Hydref 2020 | On Time | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 04 Hydref 2019 | On Time | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 04 Hydref 2019 | On Time | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/01/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19/08/2013
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE GREATER MANCHESTER AREA IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING THE PROVISION OF WORK EXPERIENCE, SKILLS DEVELOPMENT AND TRAINING SO AS TO ASSIST IN GAINING EMPLOYMENT, AND THE PROVISION OF FOOD AND TEMPORARY ACCOMMODATION FOR HOMELESS UNEMPLOYED PERSONS. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING IN THE GREATER MANCHESTER AREA BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH ITEMS OF AFFORDABLE FURNITURE AND OTHER HOUSEHOLD ACCESSORIES AND SUPPORT IN SETTING UP HOME, WHICH, THROUGH LACK OF MEANS, THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME SHALL DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
63,SHAW HEATH
STOCKPORT
CHESHIRE
SK3 8BH
- Ffôn:
- 01614762777
- E-bost:
- ceo@renewal-nw.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window