THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE COUNTY HOSPITAL, HEREFORD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 24 Ebrill 1973: Cofrestrwyd
- 25 Chwefror 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LEAGUE OF FRIENDS OF COUNTY AND GENERAL HOSPITALS, HEREFORD (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51k | £376 | £17.83k | £30 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.45k | £5.69k | £7.71k | £10.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 29 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | 29 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 15 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | 25 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 06 Ebrill 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 07 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES DATED 21 FEBRUARY 1973, AMENDED 11 NOVEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE COUNTY HOSPITAL WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM, OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND, GENERALLY, TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window