Hanes ariannol SOUTH EAST DORSET COMMUNITY ACCESSIBLE TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1146311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.24k | £152.73k | £170.12k | £154.10k | £242.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.47k | £176.17k | £153.37k | £190.09k | £191.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £69.72k | N/A | £64.80k | £64.80k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.02k | £64.80k | N/A | N/A | £64.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.