Hanes ariannol UK ARMED FORCES POLO ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1145778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.07k £12.00k £26.80k £31.76k £26.00k
Cyfanswm gwariant £11.61k £16.75k £25.07k £44.46k £45.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A