Dogfen lywodraethu HARROGATE GILBERT AND SULLIVAN SOCIETY
Rhif yr elusen: 502359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 OCTOBER 1972 AS AMENDED 12 OCTOBER 1987. as amended on 10 Oct 2018 as amended on 26 Apr 2021 as amended on 06 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
THE STUDY AND PERFORMANCE OF THE JOINT AND INDIVIDUAL WORKS OF SIR W S GILBERT AND SIR ARTHUR SULLIVAN IN ORDER TO FOSTER PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH WORKS BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.