Hanes ariannol APPLE PIE ENTERPRISES LTD.

Rhif yr elusen: 1147901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.00k £116.35k £82.52k £46.59k £56.94k
Cyfanswm gwariant £50.50k £75.04k £80.79k £90.57k £56.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.73k £96.55k N/A N/A N/A