Hanes ariannol Corpus Christi Before & After School Care Service CIO

Rhif yr elusen: 1145050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80.18k £73.20k £94.65k £100.08k £99.42k
Cyfanswm gwariant £74.47k £67.28k £71.30k £86.30k £108.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £17.47k £3.24k N/A N/A N/A