ymddiriedolwyr BILSTHORPE HERITAGE
Rhif yr elusen: 1146144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Cooper | Cadeirydd | 05 February 2020 |
|
|
||||
Gay Ward | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Margaret Jenkins | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Peter Dawson | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Brian Jackson | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
||||
Alan Ward | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
Arthur Wheeldon | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.