Hanes ariannol SUSTAINABLE FOOD TRUST
Rhif yr elusen: 1148645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £721.06k | £919.20k | £951.98k | £1.57m | £2.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £743.11k | £818.98k | £916.13k | £1.52m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.40k | £35.89k | £68.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.87k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £635.88k | £805.07k | £770.57k | £1.27m | £1.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.00k | £0 | £20.00k | £20.00k | £20.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £64.92k | £111.89k | £83.87k | £279.53k | £551.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £257 | £256 | £317 | £268 | £1.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.98k | £77.22k | £667 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £743.11k | £818.98k | £916.13k | £1.52m | £1.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.78k | £0 | £8.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.