ymddiriedolwyr SUSTAINABLE FOOD TRUST
Rhif yr elusen: 1148645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Arlo Kristjan Oliver Brady | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Evelyn Hoover Steyer | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Jane Parker | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Christy Brown | Ymddiriedolwr | 31 December 2013 |
|
|
||||
PETER SEGGER | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|
||||
George Palasis Kailis | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.