FLINTSHIRE FOODBANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Seeded by the Trussell Trust, Flintshire Foodbank exists to offer emergency food to individuals and families in crisis by supplying enough food for 3/4 days, and signposting those in need to appropriate agencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sir Y Fflint
Llywodraethu
- 17 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 519495 SHOTTON COMMUNITY ASSOCIATION
- 18 Ebrill 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV ANDY LEAKE | Cadeirydd | 23 November 2011 |
|
|
||||
stephen Harrison | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|
||||
Owen Jones | Ymddiriedolwr | 08 December 2017 |
|
|
||||
SUE BEATSON | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.60k | £279.86k | £138.71k | £173.99k | £168.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.40k | £92.71k | £84.73k | £102.68k | £151.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.17k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Mawrth 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Mawrth 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 OCT 2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: (1) TO PROVIDE RELIEF TO INDIVIDUALS AND FAMILIES IN CRISIS IN FLINTSHIRE AND SURROUNDING AREAS (BENEFICIARIES) THROUGH THE PROVISION OF EMERGENCY FOOD SUPPLIES EITHER DIRECTLY OR THROUGH APPROVED PARTNER AGENCIES. (2) TO PROVIDE SPIRITUAL, PHYSICAL AND MENTAL SUPPORT EITHER DIRECTLY OR BY REFERRAL TO APPROVED PARTNER AGENCIES TO ENABLE THE BENEFICIARIES TO AVOID FUTURE CRISES. (3) TO DO ANYTHING CONSISTENT WITH THE PRIMARY PURPOSES OF THE CHARITY AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED BY THE TRUSTEES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Former Library HQ
Raikes Lane
MOLD
Clwyd
CH7 6NW
- Ffôn:
- 01352757235
- E-bost:
- info@flintshire.foodbank.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window