Ymddiriedolwyr WORSTEAD GUILD OF WEAVERS SPINNERS AND DYERS
Rhif yr elusen: 1144939

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth George | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Paulette Solomon | Ymddiriedolwr | 19 October 2024 |
|
|
||||
lorraine Hunter | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Gilly Bell | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Carolyn Gelinas | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Claire Sutton | Ymddiriedolwr | 10 July 2021 |
|
|
||||
Lynn Weisner | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Linda Gosling-Belfield | Ymddiriedolwr | 28 October 2017 |
|
|
||||
SUSAN WELLERD | Ymddiriedolwr | 28 October 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.