Hanes ariannol THE OPEN SPACES SOCIETY
Rhif yr elusen: 1144840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £897.73k | £371.10k | £368.17k | £437.75k | £968.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £352.52k | £401.82k | £464.69k | £434.62k | £430.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £851.10k | N/A | N/A | N/A | £819.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.54k | N/A | N/A | N/A | £9.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £79.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.10k | N/A | N/A | N/A | £59.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £300 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £728.43k | N/A | N/A | N/A | £792.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £352.50k | N/A | N/A | N/A | £425.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17 | N/A | N/A | N/A | £5.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.21k | N/A | N/A | N/A | £12.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.