ymddiriedolwyr THE OPEN SPACES SOCIETY
Rhif yr elusen: 1144840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Philip David Wadey | Cadeirydd | 11 July 2019 |
|
|
||||||||||
Andrew Packman | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|||||||||||
James Lean | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||||||||
Tara-Jane Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||||||||
Stuart Bain | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|||||||||||
Graham Martin Bathe | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||||||||
CHRISTOPHER BENEY | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||||||||
John Hall | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.