Hanes ariannol WINCHESTER STUDENT UNION

Rhif yr elusen: 1147846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.76m £764.77k £1.60m £1.60m £1.59m
Cyfanswm gwariant £1.82m £825.38k £1.62m £1.65m £1.64m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £45.98k £98.77k £916 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £306.90k £469.66k £411.16k £425.57k £450.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £20.96k £9.58k £9.58k £18.20k £28.82k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.35m £244.44k £1.17m £1.14m £1.10m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.22k £55 £241 £6.30k £9.84k
Incwm - Arall £72.42k £41.03k £7.00k £4.20k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.82m £825.38k £1.62m £1.65m £1.64m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £10.66k £25.08k £11.00k £12.44k £12.44k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0