Ymddiriedolwyr WINCHESTER STUDENT UNION

Rhif yr elusen: 1147846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alexandra Wilson Cadeirydd 01 July 2024
WINCHESTER STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Vedika Joshi Ymddiriedolwr 01 July 2024
WINCHESTER STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
George Samuel Watkinson-Biddulph Ymddiriedolwr 01 July 2024
WINCHESTER STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Sally Louise Fox Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Phoebe Trueman Ymddiriedolwr 28 February 2023
WINCHESTER STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ruth Westbury Ymddiriedolwr 28 February 2023
WINCHESTER STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Charles Beard Ymddiriedolwr 28 January 2023
WINCHESTER STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
John Wilson Ymddiriedolwr 28 January 2023
WINCHESTER STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Lucy Emily Dixon Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
James Walker Ymddiriedolwr 05 October 2020
WINCHESTER STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
James Dickinson Ymddiriedolwr 01 November 2017
Dim ar gofnod