HINDU TEMPLE CULTURAL AND COMMUNITY CENTRE OF NOTTINGHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance Hindu Religious teachings, Culture and Community functions
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 24 Ebrill 1973: Cofrestrwyd
- HINDU TEMPLE OF NOTTINGHAM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikash Mahabir | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Darshit Ravani | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Bhagyesh Makwana | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Janki Mehta | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Rajinder Beri | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Vikas Sharma | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Ambrish Tiwari | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
GEETA BHAGAT | Ymddiriedolwr | 04 June 2023 |
|
|
||||
HARI KRISHAN SOHAL | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
RITURAJ MOHAN | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
RAJESH MOHAN SHARMA | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
Payal sood | Ymddiriedolwr | 09 August 2020 |
|
|
||||
brij phakey | Ymddiriedolwr | 11 November 2018 |
|
|
||||
VEENA SHARMA | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
RAJ K GIRDHAR | Ymddiriedolwr | 12 March 2017 |
|
|
||||
VIKAS CHAUHAN | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
Vinod Beri | Ymddiriedolwr | 31 December 2013 |
|
|
||||
NARINDER SAIN SOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.51k | £92.07k | £142.77k | £214.92k | £205.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.90k | £41.95k | £206.71k | £154.07k | £125.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £500 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 APRIL 1973 AS AMENDED 25 JUNE 1989, 8 JULY 1990, 27 FEBRUARY 2000, 18 JUNE 2000, 13 NOVEMBER 2005 AND 11 JUNE 2006 AND 6 DECEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE HINDU RELIGION AND CULTURE AND FOR THIS PURPOSE BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE: A. PROMOTE SPIRITUAL TEACHING AND THE OBSERVANCES THAT SERVE TO PROMOTE AND MANIFEST THE SAID RELIGION B. EDUCATE CHILDREN AND ADULTS INTO THE PRINCIPLES OF THE SAID RELIGION C. TO PROVIDE A PLACE OF WORSHIP FOR THE CONDUCT MARRIAGES, FUNERALS AND OTHER SERVICES ACCORDING TO THE RITES OF THE SAID RELIGION (2)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE HINDU COMMUNITY INCLUDING THE SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF SUCH PERSONS WHO ARE UNDER THE AGE OF 25 YEARS, IN A MANNER CONSISTENT WITH THE PRINCIPLES OF THE SAID RELIGION (3) TO RELIEVE AGED MEMBERS OF THE HINDU COMMUNITY
Maes buddion
NOTTINGHAM AND ITS ENVIRIONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE HINDU TEMPLE
215 CARLTON ROAD
NOTTINGHAM
NG3 2FX
- Ffôn:
- 01159113384
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window