ymddiriedolwyr THE HUT YORK LIMITED
Rhif yr elusen: 1147146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Buglass | Cadeirydd | 04 February 2014 |
|
|
||||
Beryl Riley | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Brian Joscelyne | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Catherine Porter | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Michelle Chung | Ymddiriedolwr | 28 November 2014 |
|
|
||||
ROGER CHARLES DIXON | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
LYNNE DEXTER | Ymddiriedolwr | 08 January 2012 |
|
|
||||
MRS PENNY GRAVER | Ymddiriedolwr | 08 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.