Hanes ariannol ISLAMIC SOCIETY OF BRITAIN LTD

Rhif yr elusen: 1145319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £69.58k £39.83k £33.57k £75.34k £71.22k
Cyfanswm gwariant £71.68k £39.16k £51.13k £72.26k £52.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A