ymddiriedolwyr THE BESOM IN WITNEY
Rhif yr elusen: 1146040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamsin Sarah Gaskill | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||
Rosemary Honour Smith | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||||
Susan Grenfell | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||||
Henry Edward Tudor St John | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||||
DAVID REEVES TAYLOR | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|||||||
SUSAN MARY PHAYRE WINGFIELD DIGBY | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.