STOKE HILL JUNIOR SCHOOL PTA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We fundraise in order to provide the school with whatever is needed/deemed necessary by the school staff to enrich the children's curriculum and better the existing facilities. We organise 2 fairs every year (one at Christmas and another in the Summer term) as well as a yearly firework event and cake sales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 14 Mai 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1063836 FRIENDS OF STOKE HILL FIRST SCHOOL
- 23 Mai 2012: Cofrestrwyd
- 14 Mai 2025: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.71k | £4.59k | £5.90k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.08k | £1.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 323 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 323 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Gorffennaf 2023 | 377 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 OCT 2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window