SHRI SITHI VINAYAGAR THEVASTHANAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
providing a place of worship for the community, holding religious festivities and providing religious and cultural education to youths in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Harrow
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasinathar Sabapathipillai Mahenthiran | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Kumarasamy Kumarasthasan | Ymddiriedolwr | 26 January 2020 |
|
|
||||
Kumarasamy Gengatharan | Ymddiriedolwr | 26 January 2020 |
|
|
||||
Namasivayam Selvarajah | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|||||
MAILVAGANAM VIJAYAKUMAR | Ymddiriedolwr | 06 July 2014 |
|
|
||||
VALLIPURAM SRIRANJITHAN | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|
||||
Mylvaganam Mohanadas | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £341.27k | £203.95k | £214.75k | £306.36k | £333.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.62k | £183.08k | £140.98k | £244.40k | £275.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 23 Chwefror 2023 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 23 Chwefror 2023 | 146 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 27 Rhagfyr 2021 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 27 Rhagfyr 2021 | 88 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 09 Hydref 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 09 Hydref 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 NOV 2011 as amended on 12 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
5.1. TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF HINDU RELIGION BY:- 5.1.1. THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A TEMPLE IN HARROW, MIDDLESEX AND /OR AT SUCH OTHER PLACES THE TRUSTEES MAY DECIDE FOR THE PURPOSE OF PUBLIC RELIGIOUS WORSHIP OF SITHI VINAYAGAR AND OTHER HINDU DEITIES AND FOR OTHER RELIGIOUS CHARITABLE PURPOSES; 5.1.2. PROVIDING RELIGIOUS DISCOURSES AND THE CELEBRATION OF HINDU RITES, CEREMONIES AND FESTIVALS. 5.2. PROMOTING AND CARRYING OUT CHARITABLE WORK IN THE UNITED KINGDOM AND ABROAD 5.3. TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN: 5.3.1. THE HINDU RELIGION AND COMPARATIVE RELIGIOUS PHILOSOPHY 5.3.2. THE HINDU TRADITIONS, HISTORY, LANGUAGE, LITERATURE, CULTURE AND MUSIC 5.4. TO PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES TO ENCOURAGE YOUTH ACTIVITIES BY THE ORGANISATION OF YOUTH CAMPS, SPORTS EVENTS, YOUTH SEMINARS AND ASSOCIATED TRAINING AND COMMUNITY ACTIVITIES WITH A VIEW TO PROMOTING THE ADVANCEMENT OF HINDU RELIGION BY ENCOURAGING YOUNGER MEMBERS OF THE HINDU RELIGION, AND THE CHILDREN OF MEMBERS OF THE CHARITY TO PARTICIPATE IN SUCH ACTIVITIES AND ALSO ENCOURAGE AN UNDERSTANDING OF THE HINDU RELIGION AND HINDU CULTURAL ACTIVITIES BY INVITING MEMBERS OF THE PUBLIC WHO ARE NOT MEMBERS OF THE CHARITY TO BECOME INVOLVED IN SUCH ACTIVITIES. 5.5. TO PROMOTE INTERFAITH ACTIVITIES, RELIGIOUS TOLERANCE, UNDERSTANDING AND HARMONY BETWEEN DIFFERENT COMMUNITIES AND RELIGIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2D
Nibthwaite Road
Harrow
- Ffôn:
- 02084275428
- E-bost:
- sithivinayagarharrow@gmail.com
- Gwefan:
-
harrowsithivinayagar.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window