JUST WHIPPETS RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Just Whippets Rescue rescues, re homes and rehabilitates whippets in England and Wales through a network of foster homes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
- SCRUPLES WHIPPET RESCUE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE WEST | Cadeirydd | 08 June 2012 |
|
|
||||
Mr T West | Ymddiriedolwr | 09 August 2014 |
|
|
||||
MIKE PANKHURST | Ymddiriedolwr | 18 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.08k | £22.09k | £22.93k | £44.41k | £24.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.71k | £41.37k | £42.24k | £35.47k | £35.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 15 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 16 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23/05/2012 AS AMENDED ON 29/10/2014
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF WHIPPETS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND IN PARTICULAR TO PROVIDE AND MAINTAIN A NETWORK OF FOSTER HOMES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH WHIPPETS. 2) TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS WHIPPETS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR WHIPPETS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE. 3) TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO WHIPPET WELFARE, CANINE WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG DOGS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Castle Gate
Kenton
Exeter
EX6 8SQ
- Ffôn:
- 08456256211
- E-bost:
- team@justwhippetsrescue.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window