IVORIAN AND AFRICAN FRENCH SPEAKING WOMEN ACTION (IFRANS-WAG)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim is to develop Promoting social inclusion for Communities who are excluded from society due to language barrier, poor education or skills attainment; relationship; family breakdown and poor housing The advancement of education for the public benefit and the provision of afterschool clubs. The advancement of the Christian faith to bring unity, harmony, love in religion mainly,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Camden
- Dinas Llundain
- Y Traeth Ifori
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- IFANS-WAG (Enw gwaith)
- IVORIAN AND AFRICAN FRENCH SPEAKING WOMEN ACTION (IFRANS-WAG) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONE AGATHE SEUDIEU | Cadeirydd | 23 November 2011 |
|
|
||||
DESIRE KOFFI | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
||||
TOURE KHADY ARAM | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
||||
ERNEST EWONKEN | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
||||
MARIE JEANNE NAGNOU | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
||||
RACHELLE ZAGBAYOU | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.25k | £3.18k | £5.71k | £15.22k | £10.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.29k | £4.12k | £3.50k | £13.13k | £10.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Mehefin 2024 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 27 Mai 2022 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/06/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06/11/2012
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH TO BRING UNITY, HARMONY, LOVE IN RELIGION MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY MEANS OF BROADCASTING THE WORDS OF GOD MESSAGES OF AN EVANGELISTIC AND TEACHING NATURE. (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR PROVIDING TRAINING TO YOUNG PEOPLE IN MUSICAL INSTRUMENTS AND THE PROVISION OF CLUBS. (3) THE RELIEF OF PHYSICAL AND MENTAL SICKNESS BY THE PROVISION OF PROFESSIONAL COUNSELLING, COMMUNITY CARE AND SUPPORT AND CARE FOR GENERAL WELFARE GUIDANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 91
Taplow
Adelaide Road
LONDON
NW3 3NX
- Ffôn:
- 07508502115
- E-bost:
- ifranswag2010@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window