Hanes ariannol PEEPLE
Rhif yr elusen: 1144975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £880.78k | £901.82k | £941.27k | £1.13m | £1.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £858.89k | £902.20k | £876.32k | £1.04m | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £113.89k | £308.01k | £151.88k | £284.14k | £107.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £110.00k | £111.85k | £212.85k | £111.01k | £181.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £526.71k | £339.42k | £503.56k | £514.10k | £516.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £217.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £347.54k | £549.02k | £408.59k | £595.03k | £344.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £286 | £0 | £0 | £59 | £757 | |
|
Incwm - Arall | £6.25k | £13.38k | £29.11k | £22.51k | £14.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £807.83k | £831.56k | £853.95k | £987.59k | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.07k | £70.64k | £22.37k | £48.03k | £57.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.36k | £15.75k | £17.09k | £20.49k | £19.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.