Ymddiriedolwyr PROMISE WORKS LIMITED
Rhif yr elusen: 1145692

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Peto | Cadeirydd | 28 August 2016 |
|
|
||||
Kama Hannah McKenzie | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Nickie Gething | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Tula Knight | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Carolyn Drew | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
Kevin Anthony O'Donnell | Ymddiriedolwr | 26 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.