Hanes ariannol Presbyterian Church of Ghana Anointed Congregation

Rhif yr elusen: 1145139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £141.97k £101.63k £100.96k £89.21k £148.07k
Cyfanswm gwariant £118.01k £91.14k £70.97k £80.35k £111.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A