Ymddiriedolwyr GRIMSBY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1146533

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Charles Hulland | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Stephen James Tibberts | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Dr Annang Asumang | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Andrew George Willett | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Jason Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Charles Hazle | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Colin Lamb | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Matthew George Cottingham | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Ian David Jones | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
RACHEL MARY COOK | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Jeremy Bass | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.