ymddiriedolwyr THE SOLDIERS OF OXFORDSHIRE TRUST
Rhif yr elusen: 1145408
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Shouesmith BEd MBA | Cadeirydd | 20 April 2021 |
|
|
||||
Lynda Susan Atkins | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||
James Andrew Seddon | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Lt Col Retd Richard Hugh Belbin | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Mike Montagu | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Dr Kindell Peters | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Thomas George Johnstone | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|||||
Henry John Spilberg BA | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Heather Rosemary Carter | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
MARIE-JANE BARNETT | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.